ymddiriedolwyr SIR HENRY ATKINS
Rhif yr elusen: 208190
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Garrick Stevens | Ymddiriedolwr | 03 July 2023 |
|
|
||||||||
Adam Hawkswood | Ymddiriedolwr | 15 May 2023 |
|
|||||||||
Susan Waite Jordan | Ymddiriedolwr | 15 May 2023 |
|
|
||||||||
Richard William James Currie | Ymddiriedolwr | 08 November 2022 |
|
|||||||||
Rev Stuart James Owen | Ymddiriedolwr | 12 September 2020 |
|
|||||||||
Edward Meade Hatley | Ymddiriedolwr | 09 June 2020 |
|
|||||||||
NICOLA DONNA BEADLE | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||
MICHAEL HUGH MACLAREN ANDERSON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.