Hanes ariannol THE ROYAL SOCIETY OF MUSICIANS OF GREAT BRITAIN
Rhif yr elusen: 208879
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £996.45k | £928.95k | £1.40m | £1.44m | £1.30m | |
|
Cyfanswm gwariant | £956.64k | £1.61m | £1.73m | £1.37m | £1.27m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £127.40k | £148.97k | £584.81k | £524.55k | £220.76k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £23.71k | £19.99k | £450 | £600 | £125 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £845.35k | £760.00k | £810.38k | £911.63k | £1.07m | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £5.24k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £43.58k | £61.79k | £360.69k | £299.26k | £56.09k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £793.51k | £1.44m | £1.53m | £1.15m | £1.03m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £163.13k | £171.69k | £201.58k | £227.25k | £234.16k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £74.39k | £124.26k | £57.24k | £76.88k | £65.01k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £104.63k | £83.42k | £128.49k | £128.31k | £128.43k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.