Hanes ariannol INTERNATIONAL SHEEP DOG SOCIETY
Rhif yr elusen: 209009
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2019 | 31/10/2020 | 31/10/2021 | 31/05/2022 | 31/05/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £654.16k | £408.16k | £627.58k | £365.76k | £632.32k | |
|
Cyfanswm gwariant | £684.78k | £439.82k | £635.95k | £358.11k | £753.26k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £19.50k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £35 | N/A | £4.54k | N/A | £15 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | N/A | £48.54k | N/A | £60.60k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £564.51k | N/A | £573.93k | N/A | £563.85k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £5.54k | N/A | £565 | N/A | £7.87k | |
|
Incwm - Arall | £84.08k | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | £4.47k | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £638.70k | N/A | £617.73k | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £46.08k | N/A | £18.22k | N/A | £577.10k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | N/A | £13.08k | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | £0 | N/A | £176.16k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.