Hanes ariannol THE NUFFIELD TRUST FOR RESEARCH AND POLICY STUDIES IN HEALTH SERVICES
Rhif yr elusen: 209169
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.72m | £3.82m | £3.69m | £4.09m | £3.96m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.52m | £4.43m | £4.57m | £4.91m | £5.27m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £138.32k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £21.24k | N/A | £39.22k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £45.00k | £11.00k | £37.00k | £194.00k | £25.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £994.00k | £943.00k | £935.00k | £1.14m | £1.14m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.68m | £2.74m | £2.60m | £2.64m | £2.66m | |
|
Incwm - Arall | £6.00k | £128.00k | £120.00k | £112.00k | £146.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.97m | £3.93m | £4.06m | £4.38m | £4.73m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £549.00k | £496.00k | £510.00k | £531.00k | £536.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £24.00k | £22.00k | £32.00k | £29.00k | £16.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £367.00k | £310.00k | £319.00k | £318.00k | £312.00k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.