Hanes ariannol THE KENNET AND AVON CANAL TRUST, LIMITED
Rhif yr elusen: 209206
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £517.03k | £336.90k | £326.18k | £431.69k | £445.70k | |
|
Cyfanswm gwariant | £550.78k | £453.78k | £360.14k | £476.81k | £506.27k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £46.23k | £46.15k | £7.67k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £146.29k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £367.53k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £842 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £2.37k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £1.00k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £258.05k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £19.44k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £10.07k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £273.29k | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.