ymddiriedolwyr THE KENNET AND AVON CANAL TRUST, LIMITED
Rhif yr elusen: 209206
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Graham Stanley Puddephatt | Cadeirydd | 30 November 2023 |
|
|
||||
Captain Paul Steven Hanson | Ymddiriedolwr | 20 May 2024 |
|
|
||||
Jeremy Stuart Dixon | Ymddiriedolwr | 14 March 2024 |
|
|
||||
Alison Emily Cannon | Ymddiriedolwr | 22 May 2023 |
|
|
||||
Graham Philip Snook | Ymddiriedolwr | 04 June 2019 |
|
|
||||
Robert George Howard Dunton | Ymddiriedolwr | 01 April 2019 |
|
|
||||
Michael Bailey | Ymddiriedolwr | 13 May 2017 |
|
|
||||
TERENCE WILLIAM MUNDY | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.