Y Gofrestr Elusennau - Y Comisiwn Elusennau LYME GREEN SETTLEMENT
Rhif yr elusen: 1155679-1
Elusen gysylltiedig
Dogfen lywodraethu
TRUST DEED DATED 12/06/1946
AS AMENDED BY SCHEME DATED 09/03/1979
AS AMENDED BY SCHEME DATED 15/09/1997
AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 07/07/2003
AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 11/04/2005
AS AMENDED BY SCHEME DATED 21 MAR 2018
AS AMENDED BY SCHEME DATED 21 FEB 2024
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECT OF THE CHARITY IS THE RELIEF OF PERSONS SUFFERING FROM PARAPLEGIA AND/OR SEVERE DISABILITY, WITH A PREFERENCE FOR THOSE WHO HAVE BEEN EMPLOYED IN THE ARMED FORCES OF THE CROWN.
Maes buddion
CHESHIRE AND ELSEWHERE
Hanes cofrestru
- 23 Ebrill 2015: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1155679 LYME GREEN SETTLEMENT CIO
- 02 Hydref 1963: Cofrestrwyd
Enwau eraill
- LYME GREEN SETTLEMENT FOR PARAPLEGICS (Enw blaenorol)
Mae'r elusen hon yn elusen gysylltiedig â
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.