Dogfen lywodraethu NFRN CHARITABLE FUNDS
Rhif yr elusen: 209280
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
TRUST DEEDS DATED 25TH JULY 1930, 8TH JANUARY 1932 AND 2ND JULY 1934 AND SCHEME OF THE 14TH JANUARY 1974 AS AMENDED ON 14 NOV 2017
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE IN CASES OF NEED PERSONS WHO ARE MEMBERS OF THE NATIONAL FEDERATION OF RETAIL NEWSAGENTS AND THEIR WIVES OR HUSBANDS BY PROVIDING CONVALESCENT HOLIDAYS FOR SUCH PERSONS WHO ARE RECOVERING FROM ILLNESS OR ARE IN NEED OF REST OR CHANGE OF AIR.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.