ymddiriedolwyr C J GALLARD'S ALMSHOUSES
Rhif yr elusen: 209787
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NICHOLAS POWELL | Cadeirydd | 10 May 2018 |
|
|
||||
Andrew David Langford | Ymddiriedolwr | 09 March 2023 |
|
|
||||
Marguerita Morton | Ymddiriedolwr | 26 May 2021 |
|
|
||||
Jacqueline Prance | Ymddiriedolwr | 25 June 2020 |
|
|
||||
Dianne Hill | Ymddiriedolwr | 12 March 2020 |
|
|||||
Rachel Claire Wilson | Ymddiriedolwr | 08 September 2016 |
|
|||||
GAVIN JOHN COVENTRY | Ymddiriedolwr | 11 September 2013 |
|
|
||||
TREVOR POILE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
BEATRICE WISDOM | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.