Hanes ariannol INTERNATIONAL FOUNDATION FOR AIDS TO NAVIGATION
Rhif yr elusen: 210066
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £10.28m | £6.58m | £7.34m | £7.81m | £7.76m | |
|
Cyfanswm gwariant | £12.03m | £9.93m | £7.99m | £7.23m | £9.24m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £233.07k | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £5.84m | £1.89m | £3.04m | £4.29m | £3.93m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £4.01m | £4.14m | £3.49m | £2.88m | £3.19m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £436.97k | £559.06k | £575.69k | £638.09k | £552.51k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £82.56k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £5.55m | £5.07m | £3.75m | £3.17m | £4.68m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £6.48m | £4.86m | £4.24m | £4.07m | £4.56m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £110.61k | £200.28k | £87.04k | £89.12k | £195.98k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £1.25m | £1.07m | £392.70k | £1.27m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £83.34k | £83.89k | £85.90k | £176.35k | £173.54k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.