Hanes ariannol THE WIXAMTREE TRUST
Rhif yr elusen: 210089
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2019 | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.02m | £1.20m | £693.82k | £508.18k | £542.78k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.11m | £1.13m | £1.18m | £936.17k | £1.17m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £2.31k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.02m | £1.20m | £693.82k | £508.18k | £540.45k | |
|
Incwm - Arall | £2.49k | £0 | £0 | £0 | £2.33k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £979.47k | £1.01m | £1.07m | £766.84k | £949.48k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £126.42k | £112.89k | £104.08k | £169.33k | £215.80k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £11.24k | £10.33k | £9.09k | £9.25k | £11.45k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £937.04k | £972.36k | £1.04m | £726.91k | £907.46k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £126.42k | £112.89k | £104.08k | £169.33k | £215.80k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.