Hanes ariannol ROYAL ARTILLERY CHARITABLE FUND
Rhif yr elusen: 210202
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.31m | £1.55m | £1.32m | £1.79m | £1.58m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.76m | £992.01k | £1.06m | £1.44m | £1.60m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £629.05k | £722.90k | £607.46k | £938.90k | £638.90k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £8.65k | £129.35k | £9.37k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £669.88k | £807.86k | £706.60k | £715.27k | £761.76k | |
|
Incwm - Arall | £9.89k | £15.31k | £716 | £7.13k | £167.29k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £30.55k | £48.43k | £188.74k | £451.03k | £156.23k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.73m | £991.40k | £988.16k | £1.44m | £1.46m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £29.07k | £616 | £70.79k | £1.18k | £10.70k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £16.75k | £23.87k | £16.28k | £23.51k | £22.52k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £809.39k | £505.65k | £224.89k | £32.72k | £1.05m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £27.41k | £0 | £68.73k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £122.71k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.