Hanes ariannol STROKE ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 211015
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £35.04m | £35.62m | £34.57m | £41.16m | £40.42m | |
|
Cyfanswm gwariant | £38.20m | £38.49m | £34.13m | £31.60m | £38.10m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £2.52m | £2.96m | £2.95m | £1.99m | £1.55m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £26.04k | £12.61k | £2.42m | £20.23k | £685.77k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £22.77m | £24.28m | £22.30m | £30.16m | £28.23m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £164.00k | £103.00k | £123.00k | £121.00k | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £10.44m | £10.21m | £10.27m | £10.11m | £10.81m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £626.00k | £554.00k | £533.00k | £451.00k | £611.00k | |
|
Incwm - Arall | £1.04m | £481.00k | £1.35m | £314.00k | £765.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £11.24m | £12.67m | £12.06m | £19.30m | £16.79k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £30.21m | £30.33m | £26.48m | £24.67m | £30.07m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £7.98m | £8.17m | £7.64m | £6.93m | £8.03m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £173.00k | £704.00k | £608.00k | £764.00k | £691.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £2.53m | £631.00k | £1.28m | £1.25m | £2.02m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £120.00k | £151.00k | £112.03k | £126.35k | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.