ymddiriedolwyr THE BEATRICE HANKEY FOUNDATION LIMITED
Rhif yr elusen: 211093
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robert Charles Dalgleish | Ymddiriedolwr | 20 February 2024 |
|
|
||||
John Eric Sellers | Ymddiriedolwr | 26 August 2023 |
|
|
||||
Rev Rosalind April Sellers | Ymddiriedolwr | 26 August 2023 |
|
|
||||
Elizabeth Jane Barton | Ymddiriedolwr | 21 September 2022 |
|
|
||||
Andrew Robert Walker | Ymddiriedolwr | 21 September 2022 |
|
|
||||
Rev Georgina Ann Vye | Ymddiriedolwr | 31 August 2019 |
|
|||||
Helen Maunder | Ymddiriedolwr | 31 August 2019 |
|
|
||||
WENDYANNE HILL | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
Dr Grant Douglas Vallance | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
MARGARET ANN FAULKS | Ymddiriedolwr | 04 October 2011 |
|
|
||||
HILARY Jane WALKER | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.