ymddiriedolwyr E S G ROBINSON CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 211848
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandra Clare Robinson | Ymddiriedolwr | 24 November 2023 |
|
|
||||
Sophie Helen Loewendahl | Ymddiriedolwr | 27 May 2022 |
|
|
||||
Felix Oliver Horsley Cox | Ymddiriedolwr | 30 November 2018 |
|
|
||||
Matthew Seymour Robinson | Ymddiriedolwr | 30 November 2018 |
|
|
||||
William Alexander BALSTON | Ymddiriedolwr | 27 November 2014 |
|
|
||||
Victoria Charlotte Atalanta Horsley ROCK | Ymddiriedolwr | 02 February 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.