Hanes ariannol THE CORPORATION OF TRINITY HOUSE OF DEPTFORD STROND
Rhif yr elusen: 211869
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £12.91m | £9.91m | £9.90m | £10.69m | £12.11m | |
|
Cyfanswm gwariant | £9.78m | £11.23m | £10.38m | £11.96m | £11.83m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £3.74m | £626.00k | £768.84k | £731.36k | £1.88m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £3.08m | £7.00k | £11.83k | £4.59k | £111.61k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.68m | £1.56m | £758.45k | £1.74m | £1.65m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.22m | £1.10m | £1.24m | £1.20m | £2.42m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £6.92m | £7.24m | £7.54m | £7.62m | £7.92m | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £358.55k | £125.57k | £1.87k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £5.76m | £6.77m | £5.92m | £7.05m | £6.17m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £4.02m | £4.46m | £4.45m | £4.91m | £5.66m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £245.00k | £215.00k | £249.80k | £207.94k | £174.80k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £2.01m | £2.25m | £2.30m | £2.80m | £1.57m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £595.00k | £634.00k | £511.97k | £528.49k | £3.20m | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.