Hanes ariannol BRITISH BEE KEEPERS' ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 212025
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2014 | 30/09/2015 | 30/09/2016 | 30/09/2017 | 30/09/2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £996.64k | £800.30k | £928.69k | £968.05k | £911.37k | |
|
Cyfanswm gwariant | £795.29k | £838.52k | £905.30k | £888.98k | £864.19k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £699.81k | £31.48k | £14.62k | £30.98k | £57.81k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £294.61k | £767.82k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.53k | £0 | £913.57k | £936.88k | £852.82k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £691 | £1.01k | £500 | £199 | £749 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £245.00k | £6.72k | £2.00k | £0 | £4.19k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £636.41k | £713.59k | £886.51k | £867.33k | £839.58k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £18.79k | £21.65k | £24.61k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £84.84k | £106.21k | £57.23k | £34.24k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £20.02k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.