Dogfen lywodraethu BRITISH BEE KEEPERS' ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 212025
Elusen a dynnwyd
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 01/07/1960 AS AMENDED ON 07/03/1987 AS AMENDED ON 05/03/1988 AS AMENDED ON 13/03/1999 AS AMENDED ON 03/01/2007 AS AMENDED ON 15/01/2001 AS AMENDED ON 14/01/2012
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE AND FURTHER THE CRAFT OF BEE KEEPING; TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN THE IMPORTANCE OF BEES IN THE ENVIRONMENT
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.