Hanes ariannol THE ROYAL SHAKESPEARE COMPANY, STRATFORD-UPON-AVON
Rhif yr elusen: 212481
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £86.44m | £72.06m | £36.10m | £39.70m | £68.12m | |
|
Cyfanswm gwariant | £82.99m | £76.24m | £34.83m | £43.31m | £68.13m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £15.43m | £17.69m | £25.43m | £16.05m | £15.45m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.60m | £5.73m | £12.78m | £2.88m | £4.15m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £10.52m | £10.16m | £4.18m | £5.85m | £11.23m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £70.70m | £54.17m | £16.24m | £29.02m | £50.14m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £7.00m | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £656.72k | £770.00k | £646.00k | £743.00k | £986.00k | |
|
Incwm - Arall | £1.96m | £1.23m | £9.25m | £1.20m | £1.62m | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £42.73k | £180.69k | £323.67k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £73.92m | £67.17m | £28.90m | £36.63m | £61.33m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £9.07m | £9.07m | £5.94m | £6.68m | £6.81m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £121.90k | £128.49k | £101.38k | £103.00k | £196.67k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £111.09k | £95.00k | £88.00k | £94.00k | £72.00k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.