ymddiriedolwyr THE ROYAL SHAKESPEARE COMPANY, STRATFORD-UPON-AVON
Rhif yr elusen: 212481
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shriti Vinodkant Vadera | Cadeirydd | 29 October 2021 |
|
|
||||
Daniel Gwyn Evans | Ymddiriedolwr | 28 September 2023 |
|
|
||||
Nicholas Robert Hytner | Ymddiriedolwr | 28 September 2023 |
|
|||||
Tamara Catherine Harvey | Ymddiriedolwr | 28 September 2023 |
|
|
||||
Amanda Joycelyn Parker | Ymddiriedolwr | 25 February 2021 |
|
|
||||
Professor Ayanna Thompson | Ymddiriedolwr | 25 February 2021 |
|
|
||||
Winsome May Pinnock FRSL | Ymddiriedolwr | 25 February 2021 |
|
|
||||
Andrew James Miller MBE | Ymddiriedolwr | 25 February 2021 |
|
|||||
Liz Vernon | Ymddiriedolwr | 20 September 2019 |
|
|
||||
Lucy Kate Williams | Ymddiriedolwr | 20 September 2019 |
|
|
||||
Clare Reddington | Ymddiriedolwr | 28 September 2017 |
|
|
||||
MARK LYNDON SMITH | Ymddiriedolwr | 17 November 2016 |
|
|
||||
MARK THOMPSON | Ymddiriedolwr | 17 November 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.