Hanes ariannol ACTION WITH COMMUNITIES IN RURAL KENT
Rhif yr elusen: 212796
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £491.11k | £440.80k | £404.04k | £458.79k | £456.65k | |
|
Cyfanswm gwariant | £476.33k | £459.57k | £411.89k | £441.92k | £448.19k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £141.48k | £147.41k | £122.50k | £151.94k | £184.17k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.