Dogfen lywodraethu ACTION WITH COMMUNITIES IN RURAL KENT
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 25 APRIL 1947 AS AMENDED 8 NOVEMBER 1963, 6 NOVEMBER 1975, 9 OCTOBER 1987, 1 JANUARY 1988 AND 21ST OCTOBER 1994, 24 APRIL 1998 AND 21 MAY 2004.
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE ANY CHARITABLE PURPOSES FOR THE BENEFIT OF THE COMMUNITY IN THE ADMINISTRATIVE COUNTY OF KENT AND THE BOROUGH OF MEDWAY BY ASSISTING THE WORK OF STATUTORY AUTHORITIES AND VOLUNTARY ORGANISATIONS ENGAGED IN ADVANCING EDUCATION, FURTHERING HEALTH, RELIEVING POVERTY, DISTRESS OR SICKNESS, OR IN PURSUING ANY OTHER CHARITABLE PURPOSE.
Maes buddion
ADMINISTRATIVE COUNTY OF KENT AND THE BOROUGH OF MEDWAY
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.