ymddiriedolwyr MILLINGTON'S CHARITY
Rhif yr elusen: 213371
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAPHNE CAPPS | Cadeirydd |
|
||||||
Anne OBrien | Ymddiriedolwr | 05 September 2023 |
|
|
||||
Roger Hughes | Ymddiriedolwr | 23 March 2021 |
|
|||||
Amanda Meyer | Ymddiriedolwr | 23 March 2021 |
|
|
||||
DR JOHN ARTHUR WILLIAMS | Ymddiriedolwr | 12 August 2013 |
|
|
||||
AMANDA MARY GOWANS | Ymddiriedolwr | 27 June 2013 |
|
|
||||
IAN JOHN MUSTY | Ymddiriedolwr | 24 June 2013 |
|
|
||||
JENNIFER ENGLISH | Ymddiriedolwr | 04 April 2012 |
|
|
||||
Colin John Foot | Ymddiriedolwr | 13 March 2012 |
|
|||||
ROBIN EDWARD DENNIS CASE BA | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ELIZABETH MERRIFIELD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
RYAN JERVIS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.