ymddiriedolwyr GOLANT VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 213607
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Andrew John Bonsall | Cadeirydd | 07 March 2019 |
|
|
||||
Penny Zelia Parsons | Ymddiriedolwr | 21 March 2024 |
|
|
||||
Carol Ann Gabb | Ymddiriedolwr | 21 March 2024 |
|
|
||||
Christopher Stead | Ymddiriedolwr | 01 June 2023 |
|
|
||||
Jacqueline Kim Smith | Ymddiriedolwr | 27 March 2023 |
|
|
||||
Martyn James Hardy | Ymddiriedolwr | 02 March 2023 |
|
|
||||
Siobhan Harper | Ymddiriedolwr | 12 March 2020 |
|
|
||||
Gregory Miles Hamilton White | Ymddiriedolwr | 07 March 2019 |
|
|
||||
Fayre Alexandra Hardy | Ymddiriedolwr | 01 February 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.