Hanes ariannol WILLIAM ADLINGTON CADBURY CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 213629
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (55 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.83m | £1.28m | £986.54k | £1.24m | £1.47m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.17m | £1.26m | £850.74k | £1.31m | £1.22m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £3.71m | £30.00k | £60.00k | £60.00k | £85.03k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.11m | £1.24m | £913.96k | £1.17m | £1.38m | |
|
Incwm - Arall | £11.98k | £11.82k | £12.58k | £12.16k | £12.22k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £988.43k | £1.06m | £629.50k | £1.05m | £981.89k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £183.48k | £199.03k | £221.23k | £259.72k | £236.06k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £6.26k | £10.67k | £47.45k | £105.63k | £58.76k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £949.15k | £1.01m | £582.05k | £949.25k | £923.13k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £183.48k | £199.03k | £221.23k | £259.72k | £236.06k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.