ymddiriedolwyr THE INCORPORATED BENEVOLENT FUND OF THE INSTITUTION OF GAS ENGINEERS AND MANAGERS
Rhif yr elusen: 214010
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (224 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
17 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eric Swindells | Cadeirydd |
|
|
|||||
Oliver Lancaster | Ymddiriedolwr | 18 August 2021 |
|
|
||||
Andrew Musgrave | Ymddiriedolwr | 20 May 2021 |
|
|||||
Carol Hymers | Ymddiriedolwr | 20 May 2021 |
|
|
||||
Terry Woods | Ymddiriedolwr | 18 June 2020 |
|
|
||||
David Parkin | Ymddiriedolwr | 18 June 2020 |
|
|
||||
Connor O'Reilly | Ymddiriedolwr | 15 May 2019 |
|
|
||||
Kevin Ransom | Ymddiriedolwr | 15 May 2019 |
|
|
||||
Peter Chak | Ymddiriedolwr | 15 May 2019 |
|
|
||||
Stacey Griffiths | Ymddiriedolwr | 18 May 2018 |
|
|
||||
Kirsty Thomson | Ymddiriedolwr | 18 May 2018 |
|
|
||||
Robert Rourke | Ymddiriedolwr | 14 May 2015 |
|
|
||||
Linda Mee | Ymddiriedolwr | 01 April 2014 |
|
|
||||
GORDON DAVIES | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DOMINIC PAUL CUMMINGS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ROBERT MURRAY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SHOBNA MISTRY | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.