Hanes ariannol THE BRITISH INSTITUTE OF RADIOLOGY
Rhif yr elusen: 215869
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.75m | £2.02m | £1.68m | £2.00m | £2.18m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.86m | £1.95m | £1.68m | £1.88m | £2.21m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £7.15k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £7.15k | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.58m | £1.85m | £1.53m | £1.83m | £2.03m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £162.17k | £158.08k | £146.10k | £152.93k | £155.78k | |
|
Incwm - Arall | £4.73k | £8.50k | £6.00k | £8.60k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.83m | £1.91m | £1.65m | £1.85m | £2.17m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £23.86k | £26.40k | £27.84k | £29.39k | £33.45k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £14.39k | £14.39k | £10.00k | £11.79k | £12.37k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £23.86k | £26.40k | £27.84k | £29.39k | £33.45k | |
|
Gwariant - Arall | £6.55k | £6.11k | £5.18k | £918 | £9.74k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.