Hanes ariannol THORNTON HEATH DARBY AND JOAN CLUB LIMITED
Rhif yr elusen: 216590
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2006 | 31/07/2007 | 31/07/2008 | 31/07/2009 | 31/07/2010 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £29.54k | £32.71k | £32.48k | £40.14k | £33.36k | |
|
Cyfanswm gwariant | £36.55k | £37.59k | £38.97k | £39.90k | £34.47k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.