Hanes ariannol CYMDEITHAS DDRAMA LLANGEFNI
Rhif yr elusen: 216919
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2019 | 30/04/2020 | 30/04/2021 | 30/04/2022 | 30/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £24.94k | £14.53k | £14.37k | £13.50k | £25.75k | |
|
Cyfanswm gwariant | £20.13k | £18.84k | £9.43k | £22.05k | £27.43k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £1.75k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £2.38k | £2.48k | £12.38k | £7.97k | £3.75k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.