ymddiriedolwyr UPSHALL'S CHARITY
Rhif yr elusen: 217094
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kerrie Vickers | Ymddiriedolwr | 17 May 2023 |
|
|
||||
Jason Lee Bramford | Ymddiriedolwr | 17 May 2023 |
|
|
||||
MARK BINDLEY | Ymddiriedolwr | 11 September 2019 |
|
|
||||
Rev Andrew Vaughan | Ymddiriedolwr | 09 September 2019 |
|
|
||||
Nick Lyons | Ymddiriedolwr | 21 March 2018 |
|
|
||||
Neville Williams | Ymddiriedolwr | 16 September 2015 |
|
|
||||
BOB SHELDON | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.