Hanes ariannol THE ASHTON AND BASHFORTH CHARITY OF MINTING
Rhif yr elusen: 217278
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2011 | 05/04/2012 | 05/04/2013 | 05/04/2014 | 05/04/2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £26 | £23 | £120 | £17 | £13 | |
|
Cyfanswm gwariant | £100 | £100 | £100 | £100 | £150 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.