Dogfen lywodraethu BRIDGNORTH GENERAL MUNICIPAL CHARITY
Rhif yr elusen: 217544
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
SCHEME DATED 26/06/1979 AS AMENDED BY SCHEME DATED 05/01/1988 AS AMENDED BY SCHEME DATED 21/10/1998 AS AMENDED BY SCHEME DATED 15/06/2006 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 02/07/2012
Gwrthrychau elusennol
FOR THE BENEFIT OF THE ALMSPEOPLE OF THE CHARITY OR ANY OF THEM IN SUCH MANNER AS THE TRUSTEES SHALL THINK FIT AND SUBJECT THERETO, FOR THE RELIEF IN NEED,
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
AREA COVERED BY THE BRIDGNORTH DISTRICT COUNCIL
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.