ymddiriedolwyr WALES COUNCIL FOR VOLUNTARY ACTION
Rhif yr elusen: 218093
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Neil Rhys Wooding | Cadeirydd | 16 February 2022 |
|
|
||||
Lowri Catrin Jones | Ymddiriedolwr | 17 November 2022 |
|
|
||||
Reham Bassal | Ymddiriedolwr | 17 November 2022 |
|
|
||||
Kathryn Aine Luckock | Ymddiriedolwr | 17 November 2022 |
|
|
||||
Colin James Arnold | Ymddiriedolwr | 03 March 2022 |
|
|
||||
Menai Peris Owen-Jones | Ymddiriedolwr | 18 November 2021 |
|
|
||||
Rhian Helen Elizabeth Davies | Ymddiriedolwr | 18 November 2021 |
|
|
||||
Edward Watts MBE DL | Ymddiriedolwr | 22 November 2018 |
|
|||||
Kate Eleanor Young | Ymddiriedolwr | 22 November 2018 |
|
|
||||
Joseph Andrew Stockley | Ymddiriedolwr | 22 November 2018 |
|
|
||||
Christopher Peter Lines | Ymddiriedolwr | 24 May 2018 |
|
|
||||
Mark Llewellyn | Ymddiriedolwr | 07 December 2015 |
|
|||||
SIMON HARRIS | Ymddiriedolwr | 29 November 2007 |
|
|||||
FRANCES MARY TARGETT OBE | Ymddiriedolwr | 27 November 2003 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.