ymddiriedolwyr THE SHROPSHIRE WELFARE TRUST
Rhif yr elusen: 218206
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMMA KIDSON | Cadeirydd |
|
||||||||||
Sarah Ann Clesham | Ymddiriedolwr | 30 November 2023 |
|
|||||||||
Dr Ellen Mary Nolan | Ymddiriedolwr | 30 November 2023 |
|
|||||||||
DAVID ROBERT STACEY | Ymddiriedolwr | 29 October 2020 |
|
|||||||||
Dr Peter Bottomley | Ymddiriedolwr | 17 April 2018 |
|
|||||||||
Dr John Sutton | Ymddiriedolwr | 16 March 2016 |
|
|||||||||
Dr David Northern | Ymddiriedolwr | 16 March 2016 |
|
|||||||||
Mrs L Gill | Ymddiriedolwr | 17 March 2015 |
|
|||||||||
Dr JONATHAN BEACH | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||
JUDITH WILLIAMS | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.