ymddiriedolwyr HAMPSTEAD THEATRE LIMITED
Rhif yr elusen: 218506
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Irene Mitchell Dorner | Cadeirydd | 01 January 2021 |
|
|
||||
Kathryn Fleming | Ymddiriedolwr | 24 November 2023 |
|
|
||||
Jess May Woodward-Jones | Ymddiriedolwr | 29 April 2022 |
|
|
||||
Nese Guner Rosborough | Ymddiriedolwr | 25 February 2022 |
|
|
||||
Paul Samuel Kanareck | Ymddiriedolwr | 26 November 2021 |
|
|
||||
Ludivine Marie Michelle Kegne Sika | Ymddiriedolwr | 01 July 2021 |
|
|
||||
Simon Charles Parry-Wingfield | Ymddiriedolwr | 30 April 2021 |
|
|
||||
Karen Melanie Paul | Ymddiriedolwr | 30 April 2021 |
|
|
||||
Susan Rachel Prevezer | Ymddiriedolwr | 30 April 2021 |
|
|
||||
SUSIE FLORA BOYT | Ymddiriedolwr | 26 February 2021 |
|
|
||||
GILLIAN BUDD | Ymddiriedolwr | 29 September 2017 |
|
|
||||
Adam Maxwell Jones | Ymddiriedolwr | 25 November 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.