Dogfen lywodraethu FRIENDS OF ROYAL DERBY HOSPITAL
Rhif yr elusen: 218716
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (4 diwrnod yn hwyr)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED JULY 1961 AS AMENDED 4 JULY 1985, 16 OCTOBER 1986, 2 JULY 1987, 16 JUNE 1988, 4 JUNE 1992, 18 JUNE 1993, 4 SEPTEMBER 1997, 3 SEPTEMBER 1998 AND 3 SEPTEMBER 2009. as amended on 06 Oct 2023
Gwrthrychau elusennol
TO PROVIDE ITEMS, SERVICES AND FACILITIES FOR PATIENTS, STAFF AND VISITORS, TO HELP SUPPORT PATIENTS AND GENERALLY TO UPHOLD THE CHARITABLE WORK OF THE SAID HOSPITAL.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
DERBY
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.