Hanes ariannol PRISON ADVICE AND CARE TRUST (PACT)
Rhif yr elusen: 219278
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.28m | £8.23m | £8.58m | £6.28m | £8.09m | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.76m | £7.29m | £6.45m | £7.02m | £9.46m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £4.49m | £3.43m | £4.63m | £5.30m | £4.66m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £341.00k | £130.00k | £182.00k | £296.50k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £277.00k | £466.00k | £755.00k | £354.00k | £425.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £7.00m | £7.76m | £7.82m | £5.92m | £6.97m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.00k | £2.00k | £1.00k | £1.00k | £15.00k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £6.00k | £182.00k | £67.00k | £131.00k | £185.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £6.65m | £7.17m | £6.31m | £6.79m | £9.23m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £113.00k | £125.00k | £145.00k | £228.00k | £234.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £27.00k | £27.00k | £27.00k | £26.00k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.