Hanes ariannol THE FRENCH HOSPITAL
Rhif yr elusen: 219318
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £716.58k | £570.56k | £584.90k | £658.59k | £698.19k | |
|
Cyfanswm gwariant | £501.17k | £435.55k | £537.33k | £552.39k | £761.57k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £185.55k | £38.23k | £25.49k | £55.18k | £39.19k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £333.73k | £327.10k | £352.12k | £373.86k | £395.83k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £197.30k | £205.24k | £207.29k | £229.55k | £263.16k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £178.92k | £0 | £2.00k | £0 | £8.20k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £470.52k | £420.02k | £511.93k | £513.69k | £704.60k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £30.64k | £15.53k | £25.40k | £38.71k | £56.97k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £28.95k | £39.70k | £6.53k | £6.66k | £7.77k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £6.00k | £9.80k | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £14.86k | £14.85k | £16.22k | £20.48k | £19.62k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.