Hanes ariannol THE ULLENHALL CHAPEL LANDS AND OTHER CHARITIES
Rhif yr elusen: 219333
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £35.28k | £103.16k | £52.35k | £38.35k | £42.95k | |
|
Cyfanswm gwariant | £34.60k | £125.38k | £52.35k | £18.10k | £33.33k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.