ymddiriedolwyr THE ULLENHALL CHAPEL LANDS AND OTHER CHARITIES
Rhif yr elusen: 219333
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAMON JEFFREY CONNOLLY | Ymddiriedolwr | 09 January 2024 |
|
|
||||
Andrew Edward Jones | Ymddiriedolwr | 13 February 2022 |
|
|
||||
PETER ROSS CORNFORD | Ymddiriedolwr | 08 January 2020 |
|
|||||
DEREK EDWARD JONES | Ymddiriedolwr | 11 July 2018 |
|
|
||||
IRENE MARY GRIMES | Ymddiriedolwr | 23 March 2016 |
|
|
||||
Shirley Clayton | Ymddiriedolwr | 23 March 2016 |
|
|
||||
RICHARD BURMAN | Ymddiriedolwr | 07 July 2011 |
|
|
||||
JOAN BUCKNALL | Ymddiriedolwr |
|
||||||
JOHN BRIAN CLAYTON | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.