ymddiriedolwyr ROYAL SOCIETY FOR THE PREVENTION OF CRUELTY TO ANIMALS WIRRAL AND CHESTER BRANCH
Rhif yr elusen: 219766
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carol Heath | Ymddiriedolwr | 13 June 2024 |
|
|
||||
Christina Edwards | Ymddiriedolwr | 14 September 2023 |
|
|
||||
Chris Clayton | Ymddiriedolwr | 14 June 2021 |
|
|
||||
Eileen Burke | Ymddiriedolwr | 07 June 2018 |
|
|
||||
Anne Carter | Ymddiriedolwr | 07 June 2018 |
|
|
||||
Pauline Marchal | Ymddiriedolwr | 23 January 2017 |
|
|
||||
Alan Milne | Ymddiriedolwr | 08 July 2014 |
|
|
||||
MARGARET SHILLIDAY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
KEITH CROWDEN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JENNY GODWIN | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.