Hanes ariannol THE SONS OF THE SACRED HEART OF JESUS
Rhif yr elusen: 220240
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.35m | £835.34k | £859.64k | £866.32k | £1.04m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.54m | £1.66m | £1.30m | £1.05m | £1.09m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.19m | £657.40k | £701.18k | £706.21k | £862.96k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £148.92k | £154.87k | £143.70k | £151.55k | £168.74k | |
|
Incwm - Arall | £14.10k | £23.06k | £14.76k | £8.57k | £4.19k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £435.13k | £105.92k | £154.10k | £155.09k | £232.66k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.33m | £1.62m | £1.27m | £1.01m | £1.05m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £26.37k | £29.62k | £33.83k | £38.17k | £37.04k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £12.49k | £10.40k | £10.32k | £24.09k | £11.11k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £23.37k | £29.62k | £33.83k | £38.17k | £37.04k | |
|
Gwariant - Arall | £184.17k | £9.63k | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.