Dogfen lywodraethu THORNER'S HOMES
Rhif yr elusen: 220735
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
SCHEME OF 10 OCTOBER 1968, AS VARIED BY SCHEMES OF 17 FEBRUARY 1978 AND 1 SEPTEMBER 1981 AS AMENDED BY SCHEMES OF 6 DECEMBER 2006 AND 22 FEBRUARY 2011
Gwrthrychau elusennol
THE PROVISION OF ALMSHOUSES FOR THE BENEFIT OF POOR WIDOWS OF GOOD CHARACTER.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
SOUTHAMPTON.
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.