Hanes ariannol ROYAL MENCAP SOCIETY
Rhif yr elusen: 222377
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £209.32m | £220.24m | £238.25m | £239.01m | £216.11m | |
|
Cyfanswm gwariant | £208.85m | £212.82m | £225.31m | £233.95m | £221.71m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £1.44m | £172.05m | £168.83m | £187.34m | £185.87m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £296.01k | £1.29m | £12.04m | £13.32m | £7.02m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £10.96m | £12.96m | £18.34m | £13.96m | £10.22m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £3.03m | £3.25m | £1.72m | £3.95m | £4.58m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £176.06m | £179.75m | £192.11m | £193.14m | £200.41m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £311.00k | £335.00k | £194.00k | £215.00k | £441.00k | |
|
Incwm - Arall | £18.96m | £23.94m | £25.88m | £27.75m | £456.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £6.24m | £6.83m | £7.93m | £8.26m | £5.50m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £202.14m | £206.13m | £219.19m | £226.99m | £214.34m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £6.70m | £6.69m | £6.12m | £6.96m | £7.37m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £160.00k | £237.00k | £309.00k | £529.00k | £345.79k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £65.00k | £137.31k | £67.00k | £75.00k | £88.00k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.