ymddiriedolwyr THE ROCHDALE FUND FOR RELIEF IN SICKNESS
Rhif yr elusen: 222652
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANTHONY RICHARD SHACKLETON | Cadeirydd | 03 May 1983 |
|
|
||||
ALLYSON RUTH SHEPHERD | Ymddiriedolwr | 11 November 2019 |
|
|
||||
TIMOTHY JAMES PORRITT | Ymddiriedolwr | 11 November 2019 |
|
|
||||
RUTH HORRIDGE | Ymddiriedolwr | 11 November 2019 |
|
|
||||
Andrew Norman Shepherd | Ymddiriedolwr | 11 May 2016 |
|
|
||||
NIGEL GRAHAM ADAMSON | Ymddiriedolwr | 08 November 2007 |
|
|
||||
ANNE ELIZABETH TUNSTALL RIPLEY | Ymddiriedolwr | 17 May 2007 |
|
|
||||
HILARY ELIZABETH COLLINS | Ymddiriedolwr | 14 May 1975 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.