ymddiriedolwyr JOHN CASTLEHOW TOPPIN MEMORIAL HALL
Rhif yr elusen: 222771
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROBERT TOWERS | Cadeirydd | 02 November 2015 |
|
|
||||
John William Potter | Ymddiriedolwr | 05 October 2021 |
|
|
||||
James Murdock | Ymddiriedolwr | 26 August 2020 |
|
|
||||
ROBERT ALAN PROVONCHA | Ymddiriedolwr | 09 April 2019 |
|
|
||||
CHRISTINE SEALBY | Ymddiriedolwr | 06 February 2017 |
|
|||||
WILLIAM PEARSON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.