Hanes ariannol EOTHEN HOMES LIMITED
Rhif yr elusen: 223262
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.87m | £5.88m | £5.41m | £6.38m | £5.42m | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.47m | £5.34m | £5.17m | £4.40m | £4.78m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £1.47m | £1.51m | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £373.77k | £213.65k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £11.36k | £497 | £3.28k | £31.01k | £11.45k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £5.73m | £5.75m | £4.79m | £4.79m | £5.39m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £124.99k | £136.18k | £118.35k | £60.51k | £23.47k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £494.60k | £1.51m | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £30.46k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £5.47m | £5.34m | £5.17m | £4.40m | £4.78m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £9.56k | £8.00k | £5.76k | £6.40k | £5.30k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.