ymddiriedolwyr PSS (UK)
Rhif yr elusen: 224469
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicola Parkinson | Ymddiriedolwr | 26 June 2024 |
|
|
||||
Helen Shaw | Ymddiriedolwr | 05 July 2023 |
|
|
||||
Georgia Eileen Marriott-Smith | Ymddiriedolwr | 05 July 2023 |
|
|
||||
Richard John Bramwell | Ymddiriedolwr | 05 July 2023 |
|
|
||||
Colin Philip Bell | Ymddiriedolwr | 23 March 2021 |
|
|
||||
Matthew Thomas Rothwell | Ymddiriedolwr | 01 June 2020 |
|
|
||||
Beverley Catherine Mitchell | Ymddiriedolwr | 01 June 2020 |
|
|
||||
Jennifer Jean Hannon | Ymddiriedolwr | 16 March 2020 |
|
|
||||
Dr Kim Heyes | Ymddiriedolwr | 23 May 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.