ymddiriedolwyr THE SOUTH LUFFENHAM VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 224633
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRACY STEWARD | Cadeirydd | 04 July 2018 |
|
|
||||
Mark Humphries | Ymddiriedolwr | 23 August 2022 |
|
|
||||
Duncan John Gregory Harris | Ymddiriedolwr | 27 April 2021 |
|
|
||||
Roger Frederick Banks | Ymddiriedolwr | 02 December 2020 |
|
|
||||
Patricia Diana Bellamy | Ymddiriedolwr | 02 December 2020 |
|
|
||||
Timothy James Streeter Smith | Ymddiriedolwr | 23 May 2019 |
|
|
||||
Kate Elizabeth Gene Humphries | Ymddiriedolwr | 23 May 2019 |
|
|
||||
Jason Steward | Ymddiriedolwr | 23 May 2019 |
|
|
||||
Simon Nicholas Maxwell Fisher | Ymddiriedolwr | 23 May 2019 |
|
|
||||
Victor David Bacon | Ymddiriedolwr | 04 July 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.