ymddiriedolwyr Y-NOTTS
Rhif yr elusen: 224651
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYNNE MORGAN BA | Cadeirydd |
|
||||||
Neil David Robinson | Ymddiriedolwr | 21 November 2020 |
|
|
||||
Diana Frempong | Ymddiriedolwr | 01 March 2019 |
|
|
||||
Paul Jackson | Ymddiriedolwr | 02 December 2016 |
|
|
||||
Natasha McDonald | Ymddiriedolwr | 07 October 2016 |
|
|
||||
Madge Elizabeth Marshall | Ymddiriedolwr | 16 September 2016 |
|
|||||
Ben Waymark | Ymddiriedolwr | 15 November 2013 |
|
|
||||
VIVIEN SADLER | Ymddiriedolwr | 24 July 2011 |
|
|
||||
SONIA DOWDIE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SARAH CAROLINE READ | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.